资讯

南京

课程咨询: 4000-121-121

预约小初高69元1对1在线体验课

‘爱智康’学而思1对1品牌为您护航

获取验证码

请选择意向校区

请选择年级

请选择科目

立即体验

在线咨询

点击开始 在线咨询

学习规划

点击预约 学习规划
TOP
申请学习规划
预约报名
当前位置:家教南京站 > 爱智康1对1小学频道 > 小学真题试卷 > 正文

四年级第二学期期末数学试卷(2)

2020-06-18 11:49:50  来源:网络整理

免费获取 小学、初中、高中部必备学习资源PDF分享

历年考试试题丨知识专项突破丨各科特色课程

  【智康语】四年级第二学期期末数学试卷(2)无论我们学习哪一门课程,都需要在课堂上跟上老师的思维节奏,课后认真做作业,勤于思考和总结知识点。下面就是小编为大家整理的四年级第二学期期末数学试卷(2),希望可以帮助到大家。

 

四年级第二学期期末数学试卷汇总


  一、填空。

  1. 在计算82+47-11时,应先算( )法。再算( )法,结果得( )。

  2. 在计算38÷3×13时,应先算( )法,再算( )法,结果得( )。

  3. 在没有括号的算式里,如果只有加、减法或者只有乘、除法,都要从( )往( )按顺序计算。

  4. 计算168-144÷12时,要先算( )法,再算( )法,结果是( )。

  5. 计算32×6+24÷3时,可以同时先算( )法合( )法,再算( )法,结果是( )。

  6. 670-(12+28)×14的运算顺序是,先算( )法,再算( )法,最后算( )法。

  7. 计算85-24÷2×4时,要先算( )法,再算( )法,最后算( )法。

  8. 计算240+(104×2-77)时,要先算( )法,再算( )法,最后算( )法。

  9. 算式18×270-54÷3,如果想改变运算顺序,先算减法,就要使用( ),算式是( )。

  10. 65+360÷(20-5),先算( ),再算( ),最后算( ),得数是( )。

  11. 按要求改变下列算式的运算顺序,并计算结果。

  (1)23+19×75-28,最后一步算乘法的算式是: ,得( )。

  (2)25×6-125÷5,最后一步算除法的算式是: ,得( )。

  12、一个数加上( ),还得原数;一个数和0相乘,得( );

  13、0除以一个( )的数,还得0;( )不能作除数。

  二、列式子计算。

  1. 304除以19的商.加上16的5倍,和是多少?

  2. 870与840的差去除1530与840的和,商是多少?

  3. 12除24的商乘24与12的差,积是多少?

  4. 78减去17除102的商,再乘以64,积是多少?

  5. 23个915除以5的商,比4500少多少?

  6. 26除214与124的和,再加上42,和是多少?

  7. 36乘15的积加上80除5760的商,和是多少?

  8. 96减去35的差,乘63与25的和,积是多少?

  9. 72与14的和乘以54与24的差,积是多少?

  10. 78减去17除102的商,再乘以64,积是多少?

  11. 一个数比11的2倍少2.5,这个数是多少?

  12. 2727除以9的商与36和43的积相差多少?

  13. 3与9的差除336与474的和,商是多少?

  14. 一个数比96与308的积多36,求这个数.

  15. 72与4的差乘以56与26的和,积是多少?

  16. 11.5比一个数的2倍少2.5,这个数是多少?

  三、把下面各组式子列成综合算式.

  1、3280÷16=205 2、23×16=368 3、960÷15=64 4、75×24=1800 5、4535-500=4035

  205×10=2050

  625-368=257 64-28=36 9000-1800=7200 782-777=5

  6000-2050=3950

  1028÷257=4 4035÷5=807

  6.3280÷16=205

  7.23×16=368 8、96-80=16 9、20÷4=5 10、221×3=663

  205×10=2050

  625-368=257 88+12=100 75÷5=15 208÷16=13

  6000-2050=3950

  1028÷257=4 16×100=1600 110-15=95 663+13=676

  在括号里填上适当的数,然后列出综合算式:

  25 + 55 450-130 3.6+7.4

  12 × ( ) ( ) ÷ ( )

  ( ) ( )

  综合算式: 综合算式:

  2.65 +3.35 520-40 3.6+8.4

  15 × ( ) ( ) ÷ ( )

  ( ) ( )

  综合算式: 综合算式:

  四、在横线上填上适当的数,并说说运用了哪些运算定律。

  45×(20×__)=(45×20)×39这是应用了( )律。

  49×25×4=49×(___×4)这是根据( )。

  32+29+68+41=32+68+(___+41)这是根据( )。

  3×8×4×5=(3×4)×(___×5)运用了 ( )。

  79×99+79=79×(___+1)=79×100=7900,这是根据乘法( )进行简便运算的。

  83+41+59=83+(41+___)这是运用了( )。

  36×29+71×36=36×(___+71)这是运用了( )。

  24×25=20×___+4×25这是运用了( )。

  5×4×25×2=(2×5)×(4×___)这是运用了( )。

  45×32=32×( )

  ( ),

  69+53+47=69+( +47)

  ( ),

  43+55+57+45=(43+ )+(55+ ) ( ),

  103×42=( )×42+ ( )×42 ( ),

  61×43+57×61=61×( + )

  ( )

意见反馈电话:010-52926893  邮箱:advice@xueersi.com
保存 | 打印 | 关闭
相关新闻